Trajetória e conquistas de Tibor Őze
Tibor Őze
Informações gerais do treinador
Rendimento 2024/2025
7
Partidas treinad.
8:7
Gols a favor:
Gols contra
2:4:1
Partidas
G/E/P
10
Pontos em
Liga
Dados pessoais
Nome completo
Tibor Őze
Nome curto
Tibor Őze
Data de nascimento
08 Outubro 1951 (72 anos)
País de nascimento
Hungria
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
1/1/2018
Fin de Contrato
15/6/2018
Competição
Táctica más usada
Debut fecha
7
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szeged 2011 | 0 | 01-01-2018 | 15-06-2018 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Putnok VSE | 0 | 05-01-2005 | 30-06-2005 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Diósgyőr VTK | 0 | 07-01-2004 | 30-06-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Budapest Honved | 0 | 06-01-2003 | 13-04-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Kaposvari Rakoczi | 0 | 01-01-2001 | 28-08-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Nyíregyháza Spartacus | 0 | 01-07-1997 | 17-10-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Budapesti Vasas | 0 | 06-10-1988 | 14-10-1988 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 2064 dias | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jogadores em destaque
Mais partidas | Mais gols | Mais minutos | Mais cartões |
---|---|---|---|
D. Márkvárt
7
|
C. Novák
3
|
D. Márkvárt
630
|
Norbert Gera
3
|
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
1J. Takács33%
-
DEFENSA
-
6D. Pejovic67%
-
4Z. Szilágyi67%
-
55Be. Toth100%
-
2Norbert Gera100%
-
MEDIO
-
8A. Haris100%
-
88D. Márkvárt100%
-
DELANTERO
-
21B. Varga100%
-
92O. Foldes67%
-
23A. Borveto100%
-
22A. Papp100%
-
1
-
6
-
4
-
55
-
2
-
8
-
88
-
21
-
92
-
23
-
22
Elenco
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |